Informazioni su Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG
- Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG è una Fondazione con sede a Weinfelden. Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG appartiene al settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva.
- Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 07.11.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-109.778.595.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Damn Good Food & Beverages AG, Emil Meyerhans-Baumgartner-Stiftung, Meyerhans + Cie AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.06.1985
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Weinfelden
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.7.008.232-8
IDI/IVA
CHE-109.778.595
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Stiftung besteht in der freiwilligen Vorsorge der nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Tod wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit oder anderen unverschuldeten Notlagen. Destinatäre sind Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Rentner und Rentnerinnen der Meyerhans + Cie AG und der der Stiftung angeschlossenen Firmen sowie Hinterbliebene und Angehörige der Personen für die der Arbeitnehmer zu seinen Lebzeiten in erheblichem Umfang gesorgt hat. In die reglementarische Vorsorge für die Fälle von Alter, Tod und Invalidität kann auch der Arbeitgeber einbezogen werden. Er darf dabei in keiner Hinsicht besser gestellt werden als die Arbeitnehmer. Durch Beschluss des Stiftungsrates kann im Einvernehmen mit der Stifterfirma auch das Personal von mit der Firma wirtschaftlich und/oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen angeschlossen werden, sofern von diesen der Stiftung die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Anschluss erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Stiftung kann Beiträge, Leistungen oder Versicherungsprämien auch an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre bestehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 11.12.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Frauenfeld | 07.08.2008 | 10.12.2019 | |
Prevas AG | Zürich | 24.10.2006 | 06.08.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005878736, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG, in Weinfelden, CHE-109.778.595, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Daniel, von Beinwil am See, in Dottikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engi, Christian, von Chur, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyerhans, Dominic, von Amlikon-Bissegg, Weinfelden und Kleinandelfingen, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hilber, Rochus, von Degersheim, in Islikon (Gachnang), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyerhans, Beatrice, von Kleinandelfingen, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004780796, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG, in Weinfelden, CHE-109.778.595, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3468527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Frauenfeld (CH-440.9.013.832-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3468527, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohlfahrtsfonds Meyerhans + Cie AG, in Weinfelden, CHE-109.778.595, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1509287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyerhans, Jörg E., von Amlikon-Bissegg und Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Daniel, von Beinwil am See, in Dottikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyerhans, Dominic, von Amlikon-Bissegg und Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.