Indirizzo
c/o Hefe Schweiz AG
Hauptstrasse 11
9507 Stettfurt
Informazioni su Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG
- Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG è una Fondazione con sede a Stettfurt. Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG appartiene al settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 07.09.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-109.490.556.
- Hefe Schweiz AG, Myceta AG, PHF Holding AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Walter Friedrich Ingold,
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Dr. Markus Letsch
i più recenti aventi diritto di firma
Walter Friedrich Ingold,
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Dr. Markus Letsch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.09.1985
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Stettfurt
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.902.030-2
IDI/IVA
CHE-109.490.556
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Firma "Indawisa Holding AG", in Gutenburg, sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod, sowie Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit. Der Stiftung kann auch das Personal von mit der Firma wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen angeschlossen werden. Die Stiftung kann zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre bestehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Solidis Revisions AG | Olten | 16.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005556865, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG, in Stettfurt, CHE-109.490.556, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Walter, von Heimenhausen, in Madiswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutjahr-Preisig, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004719842, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG, in Stettfurt, CHE-109.490.556, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, S.0, Publ. 2283599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehl, Heinz R., von Bonfol, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sägesser, Hans, von Bannwil, in Willisau Land, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Peter [keine Mutation, nur Anpassung der Funktion], von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bachmann, Peter, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ingold, Walter, von Heimenhausen, in Madiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2283599, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohlfahrtsfonds der Indawisa Holding AG, in Stettfurt, CHE-109.490.556, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Sudan Partner AG (CHE-102.352.278)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.