Informazioni su Myceta AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Myceta AG
- Myceta AG con sede a Stettfurt è attiva. Myceta AG è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda Myceta AG fondata il 01.01.1920 è composta da 7 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 15.06.2022.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-100.371.365.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Hefe Schweiz AG, PHF Holding AG, PHF Immobilien AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Andreas Frömelt,
Laura Franziska Walter,
Andreas Gamper,
Roland Wismer
i più recenti aventi diritto di firma
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Andreas Frömelt,
Peter Kunz,
Thomas Gamper-Ackermann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1920
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stettfurt
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.004.619-0
IDI/IVA
CHE-100.371.365
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art, diese Unternehmungen zentral zu leiten und zu finanzieren sowie weitere Dienstleistungen für sie zu erbringen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trewitax Kreuzlingen AG | Kreuzlingen | 13.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Myceta AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005496328, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Myceta AG, in Stettfurt, CHE-100.371.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frömelt, Heinz, von Stettfurt, in Rodersdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frömelt, Andreas, von Stettfurt, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gamper, Thomas, von Stettfurt, in Stettfurt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005310685, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Myceta AG, in Stettfurt, CHE-100.371.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Laura Franziska, von Löhningen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3637549, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Myceta AG, in Stettfurt, CHE-100.371.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Preisig, Severin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.