Indirizzo
Schaffhauserstrasse 104
8152 Glattbrugg
Informazioni su WL Liegenschaften Aktiengesellschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WL Liegenschaften Aktiengesellschaft
- WL Liegenschaften Aktiengesellschaft è una Società anonima con sede a Glattbrugg. WL Liegenschaften Aktiengesellschaft appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 26.03.1991.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.04.2015, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- WL Liegenschaften Aktiengesellschaft è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-106.775.347.
- Aziende con l’indirizzo uguale a WL Liegenschaften Aktiengesellschaft: AIL Swiss-Austria Leasing AG, Beltopo Consulting AG, Beltopo Grundstücke AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Opfikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.000.397-9
IDI/IVA
CHE-106.775.347
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Zwecke der Gesellschaft sind: Beratung, Betreuung, Verwaltung und Schätzung von Immobilien; Vermittlung und Ausführung von Aufträgen im Zusammenhang mit Grundstücken und Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch im Ausland Grundeigentum erwerben und belasten und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Arpagaus & Partner AG | Zürich | 16.04.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Arpagaus & Baumer Consulting AG | Zürich | 08.12.2010 | 15.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WL Winterthurer Liegenschaften AG
- WL Liegenschaften AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WL Liegenschaften Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2100321, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WL Liegenschaften Aktiengesellschaft, in Opfikon, CHE-106.775.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 26, Publ. 5928800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus & Partner AG (CHE-113.845.237), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5928800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WL Liegenschaften Aktiengesellschaft, in Winterthur, CH-020.3.000.397-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 32, Publ. 5326386).
Statutenänderung:
18.10.2010.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 104, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Zwecke der Gesellschaft sind: Beratung, Betreuung, Verwaltung und Schätzung von Immobilien;
Vermittlung und Ausführung von Aufträgen im Zusammenhang mit Grundstücken und Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch im Ausland Grundeigentum erwerben und belasten und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Elsbeth, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5326386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WL Liegenschaften Aktiengesellschaft, in Winterthur, CH-020.3.000.397-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 02.12.2003, S. 23, Publ. 2008428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Elsbeth, von Zürich, in Rümlang, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schäffner, Margrit, von Berg SG, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, René, von Vals, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nussbaum, Markus, von Wattenwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rümlang, Präsident mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.