Informazioni su wine AG Valentin & Von Salis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu wine AG Valentin & Von Salis
- wine AG Valentin & Von Salis con sede a Pontresina è attiva. wine AG Valentin & Von Salis è attiva nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- La dirigenza dell’azienda wine AG Valentin & Von Salis è composta da 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.08.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-108.086.431.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pontresina
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.003.960-5
IDI/IVA
CHE-108.086.431
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, insbesondere die Belieferung der Gastgewerbebetriebe des Engadins und dessen Seitentäler mit Wein, Schaumwein/Champagner, Spirituosen und Bier; sämtliche Handels- und Rechtsgeschäfte im In- und Ausland auf eigene und fremde Rechnung; Erwerb, Kauf und Verwaltung von Liegenschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RBT AG | St. Moritz | 16.11.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Arthur Hermann | Fläsch | <2004 | 15.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WINE AG VALENTIN & VON SALIS
- Rutishauser & Valentin AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: wine AG Valentin & Von Salis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005809435, Ufficio del registro di commercio Grigioni
wine AG Valentin & Von Salis, in Pontresina, CHE-108.086.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005542018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrara, Elisabeth, von Pfäffikon, in Zuoz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005542018, Ufficio del registro di commercio Grigioni
wine AG Valentin & Von Salis, in Pontresina, CHE-108.086.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Roman, von Thal, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrara, Elisabeth, von Pfäffikon, in Zuoz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004881404, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
wine AG Valentin & Von Salis, in Pontresina, CHE-108.086.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Stefan, von Einsiedeln, in Bever, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Roman, von Thal, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.