Informazioni su Andrea Anton Davaz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Anton Davaz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005058030, Ufficio del registro di commercio Grigioni
von Salis AG, in Maienfeld, CHE-107.636.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Salis, Dr. Gaudenz, von Maienfeld, in Maienfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Salis, Conradin, von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Dominik, von Glarus Süd, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davaz, Micha, von Grüsch, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Davaz, Andrea, von Grüsch, in Fläsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Davaz-Angehrn, Jil, von Amriswil, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004832977, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Restaurant Bahnhofplatz Landquart AG, in Landquart, CHE-115.607.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davaz, Andrea, von Grüsch, in Fläsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4077143, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Schweizer Weinatelier AG, in Hallau, CHE-180.696.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3830733). Gemäss Erklärung vom 10.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Iris, von Hallau, in Hallau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fontana, Marco, von Winterthur, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bareth, Hans Peter, von Horgen, in Grüningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davaz, Andrea Anton, von Grüsch, in Fläsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Davaz, Micha Andrea, von Grüsch, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.