Informazioni su Wilhelm Schulthess - Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wilhelm Schulthess - Stiftung
- Wilhelm Schulthess - Stiftung da Zürich opera nel ramo «Esercizio di ospedali» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 13.05.1936.
- Il 18.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Wilhelm Schulthess - Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-105.885.944.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Wilhelm Schulthess - Stiftung: Gesundheitscluster Lengg, Personalvorsorgestiftung der Wilhelm Schulthess-Stiftung, The International Society for the Study of the Lumbar Spine.
Dirigenza (20)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Isabelle Annemarie Schmitt-Opitz,
Peter E. Bodmer,
Robert H. Naville,
Konstantin von Schulthess Rechberg,
Dr. iur. Ursula Gut-Winterberger
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Walter Meier,
Dr. Andrea Gelli,
Prof. Dr. med. Michael Leunig,
Peter E. Bodmer,
Robert H. Naville
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.05.1936
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.903.549-0
IDI/IVA
CHE-105.885.944
Ramo economico
Esercizio di ospedali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt ein orthopädisches Heil- und Erziehungsinstitut zu betreiben und unbemittelte, gebrechliche und hilfsbedürftige Menschen beiderlei Geschlechts und jeden Alters zur Heilung oder Besserung ihres Zustandes sowie ihrer beruflichen Ausbildung darin aufzunehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Aarau | 30.06.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 22.04.2013 | 29.06.2017 | |
Ernst & Young AG | Bern | 28.02.2008 | 21.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schulthess Wilhelm - Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm Schulthess - Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005937462, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wilhelm Schulthess - Stiftung, in Zürich, CHE-105.885.944, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865217).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michael, von Kloten, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005865217, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wilhelm Schulthess - Stiftung, in Zürich, CHE-105.885.944, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bugmann, Marianne, von Döttingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pressler, Tobias, von Linden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005833737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wilhelm Schulthess - Stiftung, in Zürich, CHE-105.885.944, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Hans, von Stäfa und Männedorf, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günther, Prof. Dr. Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Theler, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.