Informazioni su Weingut zum Rosenberg AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Weingut zum Rosenberg AG
- Weingut zum Rosenberg AG a Altdorf UR è una Società anonima nel ramo «Viticolo». Weingut zum Rosenberg AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Weingut zum Rosenberg AG fondata il 03.04.2003 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.06.2022.
- L’azienda Weingut zum Rosenberg AG è iscritta con l’IDI CHE-110.055.517.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Manuel Tresch,
Iwan Deplazes,
Erich Alfred Herger,
Matthias Steinegger,
Yves Herger
i più recenti aventi diritto di firma
Manuel Tresch,
Iwan Deplazes,
Erich Alfred Herger,
Matthias Steinegger,
Yves Herger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.04.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Altdorf (UR)
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.4.001.899-2
IDI/IVA
CHE-110.055.517
Ramo economico
Viticolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Rebbau-Betriebes,namentlich die Pflege und Bewirtschaftung von Rebbergen sowie die Produktion, die Lagerung, der Handel und der Verkauf von Wein und Spirituosen; kann in verwandten Bereichen tätig sein wie im Handel mit Rebbau-Gerätschaften, in Produktion und Handel mit anderen Landwirtschaftsprodukten und in der Beratung; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen beteiligen sowie Gesellschaften, Grundstücke, Immobilien, Patente und Lizenzen errichten, erwerben, verwalten, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Rebbau Schuler GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Weingut zum Rosenberg AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005502618, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Weingut zum Rosenberg AG, in Altdorf (UR), CHE-110.055.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, S.0, Publ. 1002507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imholz, Sämi, von Unterschächen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Manuel, von Silenen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1002507, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Rebbau Schuler GmbH, in Altdorf UR, CH-120.4.001.899-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, S. 0, Publ. 6673502).
Statuten neu:
22.06.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Verrechnung von Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2013/22.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012mit Aktiven von CHF 281'172.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 256'375.87 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 100.
Firma neu:
Weingut zum Rosenberg AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Alois Schuler Rebbau/Allround, in Altdorf, gemäss Übernahmebilanz vom 10.02.2003 zum Preis von höchstens CHF 60'000.-- zu übernehmen.].Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deplazes, Iwan, von Sumvitg, in Flüelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herger, Erich, von Spiringen, in Bürglen UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herger, Yves, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imholz, Sämi, von Unterschächen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Mathias, von Altendorf, in Flüelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6673502, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Rebbau Schuler GmbH, in Altdorf UR, CH-120.4.001.899-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2008, S. 18, Publ. 4490504).
Statutenänderung:
27.04.2012.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler-Inderkum, Alois, von Spiringen, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schuler-Inderkum, Ursula, von Spiringen, in Altdorf UR, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Erich, von Spiringen, in Bürglen UR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Herger, Yves, von Spiringen, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Imholz, Sämi, von Unterschächen, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Deplazes, Iwan, von Sumvitg, in Flüelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steinegger, Mathias, von Altendorf, in Flüelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.