Indirizzo
c/o Michael Aellen
Mühlestrasse 39
3177 Laupen BE
Informazioni su wege GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu wege GmbH
- wege GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Laupen BE.
- L’azienda è stata costituita nel 22.04.2010.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.11.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-115.616.593.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Laupen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.047.378-0
IDI/IVA
CHE-115.616.593
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Bau, die Vermittlung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien und die Realisierung aller Immobiliengeschäfte im In- und im Ausland sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften und den Handel mit Wertschriften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen gewähren.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: wege GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005013558, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
wege GmbH, in Bern, CHE-115.616.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791665).
Statutenänderung:
19.10.2020.
Sitz neu:
Laupen.
Domizil neu:
c/o Michael Aellen, Mühlestrasse 39, 3177 Laupen BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Bau, die Vermittlung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien und die Realisierung aller Immobiliengeschäfte im In- und im Ausland sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften und den Handel mit Wertschriften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen gewähren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Nicole, von Saanen, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Michael, von Saanen, in Laupen BE (Laupen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aellen, Verena, von Saanen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2791665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
wege GmbH, in Bern, CHE-115.616.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540253).
Domizil neu:
c/o Nicole Aellen, Effingerstrasse 41B, 3008 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Verena, von Saanen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aellen, Nicole, von Saanen, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2540253, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
wege GmbH, in Bern, CHE-115.616.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, Publ. 5606752).
Domizil neu:
c/o Balz Aellen, Landoltstrasse 63, 3007 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, Rita, von Hasle (LU), in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Verena, von Saanen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederscherli (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.