Informazioni su Wat Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wat Holding AG
- Wat Holding AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Meisterschwanden.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.08.1985.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.08.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-100.832.768.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Hayek Engineering AG, Hayek Holding AG, Hayek Immobilien AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Naïla Hayek,
Georges Nicolas Hayek jun.,
Marc Alexander Hayek
i più recenti aventi diritto di firma
Naïla Hayek,
Georges Nicolas Hayek jun.,
Marc Alexander Hayek
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.08.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meisterschwanden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.016.229-2
IDI/IVA
CHE-100.832.768
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen industriellen und kommerziellen Unternehmungen sowie Finanzierung solcher Unternehmungen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Caminada Treuhand AG Zürich | Zürich | 20.12.1994 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Wat Holding Ltd
- Wat Holding SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wat Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005820262, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wat Holding AG, in Meisterschwanden, CHE-100.832.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S.0, Publ. 6168268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayek-Mezger, Marianne, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek, Naila, von Egliswil, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6168268, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wat Holding AG, in Meisterschwanden, CH-400.3.016.229-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 2, Publ. 5821748).
Statutenänderung:
15.04.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Numero di pubblicazione: 5821748, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wat Holding AG, in Meisterschwanden, CH-400.3.016.229-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 2, Publ. 3457182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayek, Nicolas G., von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek-Mezger, Marianne, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hayek, Marc Alexander, von Egliswil, in Cully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villette (Lavaux)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.