Informazioni su Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
- Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach ha sede a Ursenbach ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue».
- La dirigenza dell’Organizzazione Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach fondata il 07.11.1932 è composta da 9 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.10.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-103.394.753.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Daniel Rüfenacht,
Daniel Arthur Graber,
Roman Scheidegger,
Peter Richard,
Philipp Leuenberger
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Rüfenacht,
Peter Richard,
Philipp Leuenberger,
Friedrich Strahm
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.11.1932
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Ursenbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.5.007.953-6
IDI/IVA
CHE-103.394.753
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft versorgt die Bevölkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit Trink- und Brauchwasser. Sie übernimmt anstelle der Einwohnergemeinde die öffentliche Wasserversorgung samt Hydrantenlöschschutz für die Gemeinde Ursenbach gemäss Reglement vom 15.11.2002.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interrevi AG | Huttwil | 30.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005008717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Sumiswald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Ursenbach];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Madiswil, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Ursenbach];
Graber, Daniel, von Rütschelen, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güdel, Andreas, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuenberger, Peter, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müllener, Franz Peter, von Unterlangenegg, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheidegger, Roman, von Huttwil, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3578647, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpfer, Johann, von Walterswil (BE), in Ursenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger-Sollberger, Margrith, von Leimiswil, in Ursenbach, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Ursenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 2385945, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Andreas, von Brügg, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle [bisher: Interrevi AG (CH-249.3.001.145-3)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.