Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Walter Kläger AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
14.12.2015
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Kirchberg (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.9.053.897-0
IDI/IVA
CHE-197.975.207
Ramo economico
Verniciatore
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Malerei- und Isolationsunternehmens, insbesondere auch den Handel mit Isolationen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Kläger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2536263, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Kläger AG, in Kirchberg SG, CHE-197.975.207, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 14, Publ. 5732908).
mit Hauptsitz in:
Mosnang. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5732908, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Kläger AG, in Kirchberg SG, CH-320.9.053.897-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2007, S. 10, Publ. 3728880).
mit Hauptsitz in:
Mosnang.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.019.288-8.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläger, Roger, von Mosnang, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kläger, Berta, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3728880, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Kläger AG, in Kirchberg SG, CH-320.9.053.897-0, Betrieb eines Malerei- und Isolationsunternehmens usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 10, Publ. 1142800).
mit Hauptsitz in:
Mosnang.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläger, Roger, von Mosnang, in Kirchberg SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kläger, Berta, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].