Succursale (3)
Informazioni su Walpen AG Hoch- und Tiefbau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Walpen AG Hoch- und Tiefbau
- Walpen AG Hoch- und Tiefbau a Reckingen VS è una Società anonima nel ramo «Construzione del soprassuolo». Walpen AG Hoch- und Tiefbau è attiva.
- Walpen AG Hoch- und Tiefbau ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.07.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Walpen AG Hoch- und Tiefbau.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.1949
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Goms
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.000.827-9
IDI/IVA
CHE-107.001.544
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Hoch- und Tiefbau, Transporte, Betrieb einer Autogarage mit Reparaturwerkstatt, Ausbeutung von und Handeln mit Kies und Sand. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Widar Treuhand AG | Brig-Glis | 27.05.1997 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walpen AG Hoch- und Tiefbau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006089684, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Walpen AG Hoch- und Tiefbau, in Goms, CHE-107.001.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189587).
Domizil neu:
Flugplatzstrasse 8, 3998 Reckingen VS.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volken, Stephan, von Fiesch, in Bitsch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Volken, Stefan];
Volken, Martin, von Fiesch, in Termen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brig (Brig-Glis)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005189587, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Walpen AG Hoch- und Tiefbau, in Reckingen-Gluringen, CHE-107.001.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S.28, Publ. 5170894).
Sitz neu:
Goms.
Zweigniederlassung neu:
Saillon (CHE-315.297.773).
Numero di pubblicazione: 5170894, Ufficio del registro di commercio Vallese
Walpen AG Hoch- und Tiefbau, in Reckingen-Gluringen, CH-600.3.000.827-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 12, Publ. 724776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walpen, Alban, von Reckingen VS, in Reckingen VS, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volken, Stefan, von Fiesch, in Bitsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fiesch];
Volken, Martin, von Fiesch, in Brig-Glis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fiesch, Mitglied des Verwaltungsrates];
Volken, Anja, von Fiesch, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volken, Manfred, von Fiesch, in Bitsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.