Indirizzo
c/o W + S AG
Lindenweg 4
5032 Aarau Rohr
Informazioni su W + S Stiftung für Mitarbeiter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu W + S Stiftung für Mitarbeiter
- W + S Stiftung für Mitarbeiter è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Aarau Rohr.
- W + S Stiftung für Mitarbeiter ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.06.2016.
- L’Organizzazione W + S Stiftung für Mitarbeiter è iscritta con l’IDI CHE-110.508.080.
- Aziende con lo stesso indirizzo: 7th Sky GmbH, Blumen am Lindenweg, Eifler Kassim, Knight Holistic Therapy.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.05.1991
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.009.806-6
IDI/IVA
CHE-110.508.080
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Sicherung der Mitbestimmungs- und Mitbeteiligungsrechte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tochterfirmen der "W + S AG", in Rohr AG.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: W + S Stiftung für Mitarbeiter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2905939, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W + S Stiftung für Mitarbeiter, in Aarau, CHE-110.508.080, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6923834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidiger, Marcel, von Romoos, in Murgenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küngoldingen].
Numero di pubblicazione: 6923834, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W + S Stiftung für Mitarbeiter, in Aarau, CH-400.7.009.806-6, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuber, Martin, von Oberdorf NW, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Roger, von Sumiswald, in Aarau Rohr , Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidiger, Marcel, von Romoos, in Küngoldingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mavraj, Besnik, von Aarau, in Aarau Rohr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6585894, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W + S Stiftung für Mitarbeiter, in Aarau, CH-400.7.009.806-6, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 2, Publ. 5782232).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau [behördliche Änderung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.