Informazioni su W. KLINGLER AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu W. KLINGLER AG
- W. KLINGLER AG a Flawil è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». W. KLINGLER AG è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 01.02.2017.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.933.242.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: first.cosmos.ag, Klingler Family Office AG, Raka Immobilien AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Flawil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.013.148-9
IDI/IVA
CHE-103.933.242
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Beteiligungen abwickeln.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hugentobler & Bühler, AG für Treuhand und Unternehmensberatung | Romanshorn | <2004 | 31.01.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- W. Klingler AG
- Klingler W. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: W. KLINGLER AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3320457, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
W. Klingler AG, in Flawil, CHE-103.933.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104217).
Statutenänderung:
19.01.2017.
Firma neu:
W. KLINGLER AG.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Wenn die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen auch auf schriftlichem Weg erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler & Bühler, AG für Treuhand und Unternehmensberatung, in Romanshorn, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1104217, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
W. Klingler AG, in Gossau SG, CH-320.3.013.148-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2001, S. 1360).
Statutenänderung:
25.09.2013.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 42, Ulmenhof, 9230 Flawil.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
W. Klingler AG, in G o s s a u S G , Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.1999, S. 8200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingler, Walter, von Gossau SG, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.