Informazioni su Visona Swiss AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Visona Swiss AG
- Visona Swiss AG con sede a Romanshorn è attiva. Visona Swiss AG è attiva nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.12.1985.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.04.2018, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Visona Swiss AG.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: ASCOSWISS AG, Della Polla GmbH, Garage Autocasa Romanshorn GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.12.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romanshorn
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.006.356-8
IDI/IVA
CHE-100.817.183
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion von und Handel mit Produkten und Geräten der Gesundheits- und Körperpflege und Druckerzeugnissen aller Art sowie Durchführung von Kursen und Seminaren im Bereich der Gesundheitstherapie und Kosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
awit wirtschaftsprüfer AG | Arbon | <2004 | 31.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Visona & Body Concept AG
- Cellsan Body Concept AG
- Cellsan-Management AG
- Cellsan Body Concept
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Visona Swiss AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4199329, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Visona Swiss AG, in Romanshorn, CHE-100.817.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6470542).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Michael, von Homburg, in Appenzell Steinegg (Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Teufen AR].
Numero di pubblicazione: 6470542, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Visona Swiss AG, in Romanshorn, CH-400.3.006.356-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 17, Publ. 6011222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Kurt, von Zürich und Günsberg, in Kesswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6011222, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Visona & Body Concept AG, in Romanshorn, CH-400.3.006.356-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 13, Publ. 5249752).
Statutenänderung:
21.01.2011.
Firma neu:
Visona Swiss AG.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit Produkten und Geräten der Gesundheits- und Körperpflege und Druckerzeugnissen aller Art sowie Durchführung von Kursen und Seminaren im Bereich der Gesundheitstherapie und Kosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Frei, Myrtha, von Zürich und Günsberg, in Kesswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CH-320.3.043.524-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Michael, von Homburg, in Teufen AR, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Andreas, von Homburg, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Kurt, von Zürich und Günsberg, in Kesswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.