Informazioni su Vertic SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vertic SA
- Vertic SA è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi sport». La sede si trova a Saxon.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Il 23.01.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VS è il seguente: CHE-257.117.149.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saxon
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.008.385-9
IDI/IVA
CHE-257.117.149
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes activités liées à l'escalade, exploitation de salles de grimpe sous le nom de Vertic Halle, formation et accompagnement à l'escalade; la société a également pour but d'importer, exporter, vendre et louer tout matériel de sport ainsi que de gérer des buvettes pour la vente de boissons et la petite restauration; la société pourra en outre acquérir, vendre, louer des immeubles ou locaux; elle peut ouvrir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises, faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières et commerciales ayant un rapport direct ou indirect avec son but, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers (cf statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Saint-Bernard Audit Sàrl | Orsières | 08.08.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpes Audit SA | Martigny | 08.03.2012 | 07.08.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vertic SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005659346, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Vertic SA, à Saxon, CHE-257.117.149, société anonyme (No. FOSC 151 du 08.08.2018, Publ. 4404579).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maret, David, de Bagnes, à Lourtier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux;
Martenet, Bertrand, de Troistorrents, à Sembrancher, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Porcellana, Jean-Marie, de Finhaut, à Chamoson, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Portier, Cyril, de Penthaz, à Epalinges, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Nendaz].
Numero di pubblicazione: 4404579, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Vertic SA, à Saxon, CHE-257.117.149, société anonyme (No. FOSC 48 du 08.03.2012, Publ. 6586304).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Alpes Audit SA (CH-621.3.002.899-8), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Saint-Bernard Audit Sàrl (CHE-375.481.872), à Orsières, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 6586304, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Vertic SA, à Saxon, CH-621.3.008.385-9, Route de la Plâtrière 25D, 1907 Saxon, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.03.2012.
But:
toutes activités liées à l'escalade, exploitation de salles de grimpe sous le nom de Vertic Halle, formation et accompagnement à l'escalade;
la société a également pour but d'importer, exporter, vendre et louer tout matériel de sport ainsi que de gérer des buvettes pour la vente de boissons et la petite restauration;
la société pourra en outre acquérir, vendre, louer des immeubles ou locaux;
elle peut ouvrir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises, faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières et commerciales ayant un rapport direct ou indirect avec son but, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 450'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 450'000.00.
Actions:
450 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personne(s) inscrite(s):
Portier, Cyril, de Penthaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), président, avec signature collective à deux;
Clerc, Lionel, de Port-Valais, à Choëx (Monthey), vice-président, avec signature collective à deux;
Martenet, Bertrand, de Troistorrents, à Sembrancher, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Porcellana, Jean-Marie, de Finhaut, à Chamoson, administrateur, avec signature collective à deux;
Maret, David, de Bagnes, à Lourtier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux;
Alpes Audit SA (CH-621.3.002.899-8), à Martigny, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.