Informazioni su undumm GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu undumm GmbH
- undumm GmbH con sede a Grenchen è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fabbricazione di altri prodotti». undumm GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.07.2020.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: undumm GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.016.695-2
IDI/IVA
CHE-316.969.670
Ramo economico
Fabbricazione di altri prodotti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Grillzangen, Gebrauchs-, Sport- und Designartikeln sowie Handel mit solchen Artikeln und Waren aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, ferner Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: undumm GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004934233, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
undumm GmbH, in Grenchen, CHE-316.969.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4209907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Alexander Michael, von Schaffhausen, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, This, von Buchegg, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aebi, Nicola, von Buchegg, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4209907, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
undumm GmbH, in Grenchen, CHE-316.969.670, Dählenstrasse 27, 2540 Grenchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2018.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Grillzangen, Gebrauchs-, Sport- und Designartikeln sowie Handel mit solchen Artikeln und Waren aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, ferner Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 19.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aebi, This, von Buchegg, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hatt, Alexander Michael, von Schaffhausen, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebi, Nicola, von Buchegg, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.