Informazioni su UMUT GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UMUT GmbH
- UMUT GmbH da Davos Platz opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda UMUT GmbH fondata il 21.06.1999 è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 27.01.2009. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda UMUT GmbH è iscritta con l’IDI CHE-105.187.797.
- Aziende con l’indirizzo uguale a UMUT GmbH: KammannEye AG, Melda GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Davos
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.000.685-6
IDI/IVA
CHE-105.187.797
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb, Führung und Verpachtung von Gaststätten jeglicher Art; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen und kann Grundstücke erwerben oder veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UMUT GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4846558, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
UMUT GmbH, in Davos, CH-350.4.000.685-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 04.12.2003, S. 9, Publ. 2013220). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 2013220, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
UMUT GmbH, in Davos, Betrieb, Führung und Verpachtung von Gaststätten jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 7, Publ. 1002256).
Statutenänderung:
26.11.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batkitar, Hasan, türkischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartamay, Nihat, türkischer Staatsangehöriger, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000].
Numero di pubblicazione: 1002256, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
UMUT GmbH, in Davos, Betrieb, Führung und Verpachtung von Gaststätten jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2001, S. 4396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartamay, Mehmet Siddik, türkischer Staatsangehöriger, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartamay, Nihat, türkischer Staatsangehöriger, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.