Informazioni su UCM AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UCM AG
- UCM AG ha sede a Rheineck, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di altre macchine».
- La dirigenza dell’azienda UCM AG è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.09.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- UCM AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-107.522.085.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marion Tornes,
Zhisen Yu,
Björn Erlend Frivik,
Michael Förster
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rheineck
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.036.194-8
IDI/IVA
CHE-107.522.085
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Herstellung von Maschinen aller Art, insbesondere Reinigungsanlagen; Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 29.08.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 02.08.2018 | 28.08.2019 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 09.07.2010 | 01.08.2018 | |
BHR Treuhand AG | Altstätten | <2004 | 08.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UCM AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005845871, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
UCM AG, in Rheineck, CHE-107.522.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosch, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornes, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Heiden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005129760, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
UCM AG, in Rheineck, CHE-107.522.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Goldach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosch, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tornes, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Landshut (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004714824, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
UCM AG, in Rheineck, CHE-107.522.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Patric, von Erlen, in Sulgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.