Informazioni su Tourismusinfo GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tourismusinfo GmbH
- Tourismusinfo GmbH con sede a Diessenhofen è attiva. Tourismusinfo GmbH è attiva nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- Tourismusinfo GmbH è stata costituita nel 06.10.2004.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.11.2013, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Tourismusinfo GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.030.126.
Dirigenza (3)
Amministrazione
Ernst gen. Ernesto Tobler,
Anita Remesch,
Markus Otto Remesch
i più recenti aventi diritto di firma
Ernst gen. Ernesto Tobler,
Anita Remesch,
Markus Otto Remesch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.10.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Diessenhofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.017.554-2
IDI/IVA
CHE-112.030.126
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Vermarktung eines Internetregisters für das europäische Hotel- und Gastgewerbe; Erbringung aller Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem World Wide Web; Erstellen und Unterhaltung sowie Verkauf von Internetplattformen für alle Branchen, Produktion und Verkauf von grafischen Erzeugnissen; Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Computer Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Praerehmed Service GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tourismusinfo GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1185249, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tourismusinfo GmbH, in Diessenhofen, CHE-112.030.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 16, Publ. 4879506).
Domizil neu:
Hintergasse 32, 8253 Diessenhofen.
Postadresse neu:
Tourismus-Schweiz.ch GmbH, Hüttenweg 16, Postfach 5, 8254 Basadingen.
Numero di pubblicazione: 4879506, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Praerehmed Service GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.017.554-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 11, Publ. 2488686).
Statutenänderung:
11.04.2008.
Firma neu:
Tourismusinfo GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilkniss, Heinz Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Turzing/Starnberger See (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remesch, Anita, von Zürich, in Bonndorf (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.--];
Remesch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Tobler, Ernst, von Bäretswil, in Diessenhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 2488686, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Praerehmed Service GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.017.554-2, Weidstrasse 12, 8253 Diessenhofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2004.
Zweck:
Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Vermarktung eines Internetregisters für das europäische Hotel- und Gastgewerbe;
Erbringung aller Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem World Wide Web;
Erstellen und Unterhaltung sowie Verkauf von Internetplattformen für alle Branchen, Produktion und Verkauf von grafischen Erzeugnissen;
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Computer Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Markus Remesch, in Bonndorf (DE), gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.09.2004 Software (Webapplikation der Internetplattform der tourismus-schweiz.ch und tourismus-deutschland.info) und Urheberrechte an der Homepage www.wandern-sehen-erleben.de zum Preis von CHF 20'000.--, welcher auf das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Remesch, Anita, von Zürich, in Bonndorf (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Remesch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Tobler, Ernst, von Bäretswil, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Wilkniss, Heinz Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Turzing/Starnberger See (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.