Informazioni su Töss Energie AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Töss Energie AG
- Töss Energie AG ha sede a Winterthur, è attiva e opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- La dirigenza dell’azienda Töss Energie AG è composta da 6 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-245.983.039.
- Joh. Jacob Rieter-Stiftung, Nordstrom GmbH, Rieter Stiftung sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Antje Schwarz,
Michael Otto Schier,
Kurt Frei,
Jürg Bischofberger
i più recenti aventi diritto di firma
Antje Schwarz,
Michael Otto Schier,
Kurt Frei,
Thomas Martin Anwander,
Jürg Bischofberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.03.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.036.325-9
IDI/IVA
CHE-245.983.039
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung, vor allem im Bereich erneuerbare Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RiRe Consulting AG
- Autoneum AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Töss Energie AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006076599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Töss Energie AG, in Winterthur, CHE-245.983.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804089).
Domizil neu:
Klosterstrasse 14, 8406 Winterthur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005804089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Töss Energie AG, in Winterthur, CHE-245.983.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004730155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Töss Energie AG, in Winterthur, CHE-245.983.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göbel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schier, Michael Otto, von Benken (SG), in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.