Informazioni su Tecta AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tecta AG
- Tecta AG opera nel settore «Fornitura di servizi informatici» ed è attualmente attiva. La sede è a Uetendorf.
- Tecta AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.06.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-109.560.369.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.04.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uetendorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.015.410-5
IDI/IVA
CHE-109.560.369
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich, an Firmen und Geschäftskunden, den Handel mit und den Vertrieb von Hard- und Software sowie das Erbringen von medizinischen Leistungen, insbesondere im Bereich von Suchterkrankungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Manfred Kämpf, Treuhand | Interlaken | <2004 | 04.04.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tecta AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005202105, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tecta AG, in Uetendorf, CHE-109.560.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844299).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: 2844299, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tecta AG, in Uetendorf, CHE-109.560.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jasser-Petratsch, Hildegard, österreichische Staatsangehörige, in Uetendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manndorff, Hartmann, österreichischer Staatsangehöriger, in Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Manndorff, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Interlaken, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2195689, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tecta AG, in Uetendorf, CHE-109.560.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, Publ. 6107720).
Statutenänderung:
19.05.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich, an Firmen und Geschäftskunden, den Handel mit und den Vertrieb von Hard- und Software sowie das Erbringen von medizinischen Leistungen, insbesondere im Bereich von Suchterkrankungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Erbengemeinschaft des Herrn Alfred Hermann Gerber-Blangey, geb. 7.4.1898, von Schangnau, gew. Kaufmann, Thun, verstorben am 5.1.1974, das Grundstück Uetendorf-Gbbl.Nr. 580 zum Preis von maximal CHF 660'000.-- zu erwerben.].[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt in Realisierung der bei der Gründung vom 08.04./19.04.2002 geäusserten Absicht gemäss Sachübernahmevertrag vom 12.4.2002 das Grundstück Uetendorf-Gbbl. Nr. 580 zum Preise von CHF 660'000.--.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.