Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
17.11.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.013.395-7
IDI/IVA
CHE-110.639.730
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro T. Obrist | Arlesheim | 04.05.2004 | 16.11.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Teamwork Infrastructures Ltd in liq
- Teamwork Infrastructures SA en liq
- Teamwork Infrastrukturen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3640328, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 6, Publ. 2607420).
Löschungsgrund:
Liquidation beendigt. Firma erloschen.
Numero di pubblicazione: 2607420, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2004, S. 4, Publ. 2244206).
Firma neu:
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Teamwork Infrastructures SA en liquidation) (Teamwork Infrastructures Ltd in liquidation). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 15.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Ulrich genannt Ueli, von Nesslau, in Arlesheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2244206, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG (Teamwork Infrastructures SA) (Teamwork Infrastructures Ltd), in Basel, Thiersteinerallee 23, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2004.
Zweck:
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
T. Obrist, in Arlesheim, Revisionsstelle.