Informazioni su Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH
- Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH da Meilen opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 16.07.2019.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.09.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-444.296.799.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Meilen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.068.253-4
IDI/IVA
CHE-444.296.799
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources, Marketing und Kommunikation, Interimsmanagement sowie Coaching, insbesondere Beratung und Support. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005552924, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH, in Meilen, CHE-444.296.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludescher, Markus Ambros, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tang, Sze Wan Jeannie, chinesische Staatsangehörige, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004679509, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH, in Meilen, CHE-444.296.799, Ormisstrasse 13, 8706 Meilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources, Marketing und Kommunikation, Interimsmanagement sowie Coaching, insbesondere Beratung und Support. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 10.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ludescher, Markus Ambros, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tang, Sze Wan Jeannie, chinesische Staatsangehörige, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.