Indirizzo
Via Guisan 6
6900 Paradiso
Informazioni su SZ & Partners SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SZ & Partners SA
- SZ & Partners SA ha sede a Paradiso ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Gestione fondi».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 15.10.2007.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-113.866.392.
- Aziende con lo stesso indirizzo: 2G PLUS SA, 3 Enne SA, ARGON SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Fabrizio Marcon,
Claudio Zoppi,
Carlo Schneble,
Daiana Borghi,
Gian-Luca Borella
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Paradiso
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.009.376-7
IDI/IVA
CHE-113.866.392
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo
L'intermediazione finanziaria, la prestazione di servizi finanziari quali la gestione patrimoniale e la consulenza agli investimenti per conto di clienti ai sensi dell'art. 19 della LIsFi, la partecipazione ad imprese commerciali ed industriali, l'amministrazione del patrimonio di proprietà di terzi, le operazioni finanziarie connesse o attinenti a questo scopo, la compera, la vendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AML Revisions AG, succursale di Lugano | Lugano | 09.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
F.M. Fiduciaria - Impresa di revisione SA | Lugano | 18.03.2011 | 08.12.2021 | |
Fiduciaria Mega SA, succursale di Lugano | Lugano | 19.10.2007 | 17.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- S Z & Partners SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SZ & Partners SA
Numero di pubblicazione: HR02-1006093012, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SZ & Partners SA, in Paradiso, CHE-113.866.392, società anonima (Nr. FUSC 196 del 10.10.2023, Pubbl. 1005857161).
Statuti modificati:
09.07.2024.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o email.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Zoppi, Claudio, da San Vittore, in Savosa, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Villa Luganese (Lugano)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005857161, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SZ & Partners SA, in Paradiso, CHE-113.866.392, società anonima (Nr. FUSC 35 del 18.02.2022, Pubbl. 1005409540).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Marcon, Fabrizio, da Mendrisio, in Balerna, con procura collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1005409540, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SZ & Partners SA, in Paradiso, CHE-113.866.392, società anonima (Nr. FUSC 240 del 09.12.2021, Pubbl. 1005353556).
Statuti modificati:
10.02.2022.
Nuovo scopo:
L'intermediazione finanziaria, la prestazione di servizi finanziari quali la gestione patrimoniale e la consulenza agli investimenti per conto di clienti ai sensi dell'art. 19 della LIsFi, la partecipazione ad imprese commerciali ed industriali, l'amministrazione del patrimonio di proprietà di terzi, le operazioni finanziarie connesse o attinenti a questo scopo, la compera, la vendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.