Indirizzo
Scheuermattstrasse 4b
2575 Gerolfingen
Informazioni su Swiss Drone Show AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Drone Show AG
- Swiss Drone Show AG ha sede a Gerolfingen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altri servizi intrattenimento e relax».
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Swiss Drone Show AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Marc Loosli,
Patrick Marcel Kobel,
Reto Bertschi,
Stephan René Kobel
i più recenti aventi diritto di firma
Marc Loosli,
Patrick Marcel Kobel,
Reto Bertschi,
Stephan René Kobel
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.08.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Täuffelen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.078.665-0
IDI/IVA
CHE-150.788.767
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Events, Informatik und Drohnen, insbesondere Entwicklung, Vermietung und Verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Drone Show AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005932673, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Drone Show AG, in Täuffelen, CHE-150.788.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahnd, Joris Sandor, von Schwarzenburg, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004873333, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Drone Show AG, in Täuffelen, CHE-150.788.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004704850).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Joris Sandor, von Schwarzenburg, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004704850, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Drone Show AG, in Täuffelen, CHE-150.788.767, Scheuermattstrasse 4b, 2575 Gerolfingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Events, Informatik und Drohnen, insbesondere Entwicklung, Vermietung und Verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03./08.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bertschi, Reto, von Dürrenäsch, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Marc, von Eriswil, in Gerolfingen (Täuffelen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Patrick Marcel, von Lützelflüh, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Stephan René, von Lützelflüh, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.