Informazioni su Svema GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Svema GmbH
- Svema GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione». La sede si trova a Aesch LU.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.01.1998.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 22.11.2023.
- Svema GmbH è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-104.087.489.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: mittermeier & rauberger swiss AG, STAVA AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (LU)
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.020.872-9
IDI/IVA
CHE-104.087.489
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Dienstleistungen in den Bereichen EDV und Kabelnetz; Verkauf und Vertrieb von PC und Hardwareprodukten; Handel mit EDV-Zubehörartikeln und Peripheriegeräten; Handel mit Waren und Erbringung von Dienstleistungen verschiedenster Art; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Svema GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005890888, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Svema GmbH, in Aesch (LU), CHE-104.087.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009, S.13, Publ. 4835226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clerici, Monika, von Neudorf, in Aesch LU, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Clerici, Romano, von Walzenhausen, in Aesch LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerici, Mario, von Walzenhausen, in Nürensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Clerici, Sven, von Walzenhausen, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Numero di pubblicazione: 4835226, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Svema GmbH, in Aesch LU, CH-100.4.020.872-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 11, Publ. 931952). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 931952, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Svema GmbH, in Aesch LU, Ausführung von Dienstleistungen in den Bereichen EDV und Kabelnetz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.1998, S. 775).
Domizil neu:
Hauptstrasse 9, 6287 Aesch.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.