Informazioni su SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
- SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG ha sede a Arboldswil, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza è composta di 13 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.10.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-105.812.566.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christoph Küntzel,
Dominik Kägi,
Rolf Schlumpf,
Johannes Sutter,
Hans Sutter-Tschopp
i più recenti aventi diritto di firma
Christoph Küntzel,
Dominik Kägi,
Rolf Schlumpf,
Christian Lindenberger,
Pascal Thönen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arboldswil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.916.032-5
IDI/IVA
CHE-105.812.566
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Ingenieur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 24.04.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interfidag Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 23.04.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sutter, Ingenieur- und Planungsbüro AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005307400, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG, in Arboldswil, CHE-105.812.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Tschopp, Margrit, von Arboldswil, in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tschopp-Meier, Christoph, von Ziefen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kocher, Hansruedi, von Aegerten, in Oberwil BL, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Dominik, von Zeiningen, in Mumpf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Küntzel, Christoph, von Dübendorf und Basel, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Schlumpf, Rolf, von Ziefen, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Lindenberger, Christian, von Fehren, in Fehren, mit Einzelunterschrift;
Rezvani, Saeid, von Basel, in Münchenstein, mit Einzelunterschrift;
Thönen, Pascal, von Reutigen, in Arboldswil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4441145, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG, in Arboldswil, CHE-105.812.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4061271).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Peter Jäckle AG' (CHE-302.707.477), in Laufen, gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 324'870.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 106'818.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numero di pubblicazione: 4061271, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG, in Arboldswil, CHE-105.812.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2468321).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäckle, Peter, von Amriswil, in Laufen, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.