Informazioni su Sunnehof GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sunnehof GmbH
- Sunnehof GmbH opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Lachen SZ.
- Sunnehof GmbH è stata costituita nel 27.02.2018.
- Il 11.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SZ con l’IDI CHE-315.633.701.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: convenient GmbH, NOMANO GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.02.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lachen
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.025.213-7
IDI/IVA
CHE-315.633.701
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, Kauf, Verkauf von Liegenschaften, Entwicklung von Immobilien, Projekten sowie andere, damit im Zusammenhang stehende Marktleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sunnehof GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005931580, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sunnehof GmbH, in Lachen, CHE-315.633.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4088083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heussi Strub, Ursula, von Glarus Nord, in Lachen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohri, Jürg, von Münsingen, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Disteli, Markus, von Olten, in Lachen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4088083, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sunnehof GmbH, in Lachen, CHE-315.633.701, Gartenstrasse 20, 8853 Lachen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, Kauf, Verkauf von Liegenschaften, Entwicklung von Immobilien, Projekten sowie andere, damit im Zusammenhang stehende Marktleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Disteli, Markus, von Olten, in Lachen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lohri, Jürg, von Münsingen, in Lachen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heussi Strub, Ursula, von Glarus Nord, in Lachen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.