Indirizzo
Chemin de Bermouche 43
1997 Haute-Nendaz
Informazioni su Sun & Snow Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sun & Snow Sàrl
- Sun & Snow Sàrl con sede a Haute-Nendaz è attiva. Sun & Snow Sàrl è attiva nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione».
- L’azienda è stata costituita nel 12.09.2001.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.04.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-109.331.490.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Sun & Snow Sàrl: All Mountain Camps Sàrl, Dikara SA, Montagne & Nature Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.09.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Nendaz
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.006.237-6
IDI/IVA
CHE-109.331.490
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de centres de vacances, maisons de logements, pensions, résidences, maisons de cures, appartements meublés ou non meublés, soins et services de toute nature ainsi que l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de tout matériel et de tous articles et marchandises se rapportant à dite exploitation
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 12.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sun & Snow Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005149505, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sun & Snow Sàrl, à Nendaz, CHE-109.331.490, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 25.11.2015, p.0, Publ. 2502321).
Nouvelle adresse:
Chemin de Bermouche 43, 1997 Haute-Nendaz.
Numero di pubblicazione: 2502321, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sun & Snow Sàrl, à Nendaz, CHE-109.331.490, société à responsabilité limitée (No. FOSC 69 du 12.04.2010, p. 21, Publ. 5581304).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hoogvelts, Yolande Marie Pierre, citoyenne belge, à Rhode-Saint-Genèse (B), associée, sans droit de signature, pour 90 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Ramet, Didier, ressortissant belge, à Nendaz, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Haute-Nendaz (Nendaz) et avec 110 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5581304, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sun & Snow Sàrl, à Nendaz, CH-626.4.006.237-6, société à responsabilité limitée (FOSC no 182 du 20.09.2001, p. 7333).
Modification des statuts:
17.12.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Ramet, Didier, citoyen belge, à Haute-Nendaz (Nendaz), associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 110 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: à Bruxelles (B), associé et gérant, pour une part sociale de CHF 11'000.--];
Hoogvelts, Yolande Marie Pierre, citoyenne belge, à Rhode-Saint-Genèse (B), associée, sans droit de signature, pour 90 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 9'000.--];
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny (CH-621.3.000.423-4), organe de révision. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.