Indirizzo
c/o Amt für Landwirtschaft und Natur
Herrengasse 1
3011 Bern
Informazioni su Stotzer-Kästli-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stotzer-Kästli-Stiftung
- Stotzer-Kästli-Stiftung opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Bern.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 31.12.1997.
- Il 12.02.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.700.340.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.12.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.017.215-8
IDI/IVA
CHE-109.700.340
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Schutz und Erhaltung der einheimischen Tiere und Pflanzen samt ihren natürlichen Lebensräumen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 03.10.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Biha AG | Bern | 15.09.2009 | 02.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stotzer-Kästli-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005958362, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stotzer-Kästli-Stiftung, in Bern, CHE-109.700.340, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797097).
Domizil neu:
c/o Amt für Landwirtschaft und Natur, Herrengasse 1, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Rudolf, von Bern und Fraubrunnen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Roman, von Zürich, in Sugiez (Mont-Vully), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3797097, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stotzer-Kästli-Stiftung, in Bern, CHE-109.700.340, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1748847).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Rudolf, von Bern und Fraubrunnen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Büren zum Hof, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Markus, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Känzig, Urs, von Oberbipp, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1748847, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stotzer-Kästli-Stiftung, in Bern, CHE-109.700.340, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Alfred, von Wynigen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biha AG (CH-035.3.012.287-8), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Markus, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.