Indirizzo
c/o KIBAG Kies Seewen
Acherli
6423 Seewen SZ
Informazioni su Stiftung Zingel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Zingel
- Stiftung Zingel da Seewen SZ opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Stiftung Zingel ha 9 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.09.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Stiftung Zingel è iscritta nel cantone SZ con l’IDI CHE-115.133.372.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Rodrigue Bieri,
André Roland Bircher,
Georg Michael Erhardt,
Daniel von Euw,
Andreas Knobel
i più recenti aventi diritto di firma
Rodrigue Bieri,
André Roland Bircher,
Georg Michael Erhardt,
Daniel von Euw,
Andreas Knobel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.10.2009
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.7.014.998-8
IDI/IVA
CHE-115.133.372
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Das BLN Gebiet 1604 Lauerzersee ökologisch und landschaftlich aufzuwerten in dem sie Projekte von Schutzorganisationen und privaten Trägerschaften mit ähnlichen Zielsetzungen unterstützt; die ökologische und landschaftliche Optimierung im Einwirkungsgebiet des Steinbruchs Zingel im BLN Gebiet 1606 Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi, durch finanzielle Unterstützung von Projekten von Schutzorganisationen oder privaten Trägerschaften zu ermöglichen; durch Landkauf ausserhalb der BLN-Gebiete Realersatz bereit zu stellen für Parzellen innerhalb des Schutzgebietes; kann bei Bedarf auch eigene Projekte zur ökologischen und landschaftlichen Optimierung ausarbeiten und finanzieren.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Zingel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005299052, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Zingel, in Schwyz, CHE-115.133.372, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinegger, Mark, von Altendorf, in Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Desax, Theo, von Disentis/Mustér, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rodrigue, von Bern, in Steinen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, André, von Stansstad, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005054649, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Zingel, in Schwyz, CHE-115.133.372, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rodrigue, von Bern, in Steinen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3096327, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Zingel, in Schwyz, CHE-115.133.372, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2214565).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Rainer, von Wigoltingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.