Informazioni su Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain
- Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain da Alberswil opera nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain fondata il 27.12.2001 è composta da 7 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.03.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Jakob Lütolf-Arnold,
Pius Anton Marti-Wechsler,
Eva Elisabeth Sprecher-Uebersax,
Max Eichenberger
i più recenti aventi diritto di firma
Jakob Lütolf-Arnold,
Pius Anton Marti-Wechsler,
Katrin Blassmann,
Philipp Tomas Renner,
Eva Elisabeth Sprecher-Uebersax
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.12.2001
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Alberswil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.025.495-0
IDI/IVA
CHE-109.669.492
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb und Weiterentwicklung eines schweizerischen Agrarmuseums sowie von Präsentationen zu Landwirtschaft und Ernährung mit überregionaler Ausstrahlung; Vernetzung der Landwirtschaft mit der übrigen Volkswirtschaft und Gesellschaft sichtbar und erlebbar machen; Vermittlung eines repräsentativen Bildes der Geschichte und der Gegenwart, der Werte und der Kultur der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft einer breiten Öffentlichkeit; Pflege förderlicher Partnerschaften mit Organisationen auf regionaler und nationaler Ebene zur Stärkung des ländlichen Raums, speziell in der Erlebniswelt Burgain.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Sursee | 24.09.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Willisau | 05.03.2007 | 23.09.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Agrovision Burgrain
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005996799, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain, in Alberswil, CHE-109.669.492, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellaneta, Marco, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005936397, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain, in Alberswil, CHE-109.669.492, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863582).
Domizil neu:
Burgrain 24, 6248 Alberswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Walter, von Malters und Kriens, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli, Balthasar, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Urs, von Wolfwil, in Frick, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst Helfenstein, Maria Maya, von Emmen und Mümliswil-Ramiswil, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castellaneta, Marco, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Jakob, von Egolzwil, in Wauwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti-Wechsler, Pius Anton, von Grosswangen, in Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blassmann, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renner, Philipp Tomas, von Hospental, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004863582, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain, in Alberswil, CHE-109.669.492, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Urs, von Wolfwil, in Frick, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.