Informazioni su Stiftung Schweizerische Wildtierwarte
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Schweizerische Wildtierwarte
- Stiftung Schweizerische Wildtierwarte da Niedergösgen opera nel ramo «Altre servici in educazione» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Il 01.09.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-100.238.772.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Catherine Müller,
Prof. Dr. Reto Peter Steiner,
Heinz Lüem,
Thomas Jan de Courten-Etzensberger,
Edgar Jacobi
i più recenti aventi diritto di firma
Catherine Müller,
Prof. Dr. Reto Peter Steiner,
Edgar Jacobi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.07.2007
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Niedergösgen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.7.006.793-6
IDI/IVA
CHE-100.238.772
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt durch den Betrieb der Schweizerischen Wildtierwarte der jagdkundlichen Forschung im weitesten Sinne zu dienen sowie eine zeitgemässe Aus- und Weiterbildung von jagdinteressierten Personen anzubieten. Sie erfüllt diese Aufgabe insbesondere durch ihre Funktion als Aus- und Weiterbildungsstätte für Jagd- und Wildtierinteressierte in der Schweiz; eigene jagdkundliche Forschung und Unterstützung der Forschungsarbeit anderer Jagdwissenschafter; die Sammlung wissenschaftlichen Materials; die Förderung des Wildtierschutzes; die Abhaltung von Kursen und Vorträge; die Information der Öffentlichkeit über sämtliche Belange der Wildtiere und der Jagd; die Beratung von Behörden und Privaten. Kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Stiftung verfolgt eine gemeinnützige Zweckbestimmung und ist nicht gewinnorientiert.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Olten | 27.12.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 04.02.2009 | 26.12.2010 | |
Vogt Treuhand AG | Strengelbach | 13.07.2007 | 03.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Schweizerische Wildtierwarte
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005828842, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Schweizerische Wildtierwarte, in Niedergösgen, CHE-100.238.772, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter, von Lotzwil, in Niedergösgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Prof. Dr. Reto, von Lotzwil, in Langenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Catherine, von Walterswil (SO), in Solothurn, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004990134, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Schweizerische Wildtierwarte, in Niedergösgen, CHE-100.238.772, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarb, Bernhard, von Eiken und Münchwilen AG, in Münchwilen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Prof. Dr. Reto, von Lotzwil, in Langenthal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Steiner, Dr. Reto, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004593972, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Schweizerische Wildtierwarte, in Niedergösgen, CHE-100.238.772, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526297).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobi, Edgar, von Klingnau, in Niedergösgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach (AG)];
Lüem, Heinz, von Schinznach, in Hendschiken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.