Indirizzo
c/o Beat Salzmann
Jägerstrasse 23
3074 Muri b. Bern
Informazioni su Stiftung S. & B. Salzmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung S. & B. Salzmann
- Stiftung S. & B. Salzmann a Muri b. Bern è una Fondazione nel ramo «Attività creative, artistiche e di intrattenimento». Stiftung S. & B. Salzmann è attiva.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 06.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-182.240.723.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Beat Salzmann,
Sylvia Salzmann-Scheidegger,
Adrian Zürcher,
Thomas Michael Gysi,
Katharina Margrit Anderegg
i più recenti aventi diritto di firma
Beat Salzmann,
Sylvia Salzmann-Scheidegger,
Adrian Zürcher,
Thomas Michael Gysi,
Katharina Margrit Anderegg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.07.2019
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Muri bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.078.445-3
IDI/IVA
CHE-182.240.723
Ramo economico
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist einerseits die (direkte oder indirekte) finanzielle Unterstützung von jungen, talentierten, förderungswürdigen Musikerinnen und Musikern, Opernsängerinnen und -sängern. Deren Höchstalter soll grundsätzlich 30 Jahre nicht übersteigen. Andererseits unterstützt sie Organisationen im Bereich des nachhaltigen Tier- und Umweltschutzes. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der ganzen Schweiz tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen und ein Gewinn wird nicht angestrebt.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RZ Treuhand AG | Köniz | 06.09.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GEWERBETREUHAND AG BERN | Bern | 02.08.2019 | 05.09.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondazione S. & B. Salzmann
- Fondation S. & B. Salzmann
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung S. & B. Salzmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123527, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung S. & B. Salzmann, in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Beat, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Salzmann-Scheidegger, Sylvia, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Adrian, von Trub, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ Treuhand AG (CHE-352.365.611), in Köniz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006046129, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'844 vom 29.07.2019 Stiftung S. & B. Salzmann, in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963031).
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist einerseits die (direkte oder indirekte) finanzielle Unterstützung von jungen, talentierten, förderungswürdigen Musikerinnen und Musikern, Opernsängerinnen und -sängern. Deren Höchstalter soll grundsätzlich 30 Jahre nicht übersteigen. Andererseits unterstützt sie Organisationen im Bereich des nachhaltigen Tier- und Umweltschutzes. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der ganzen Schweiz tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen und ein Gewinn wird nicht angestrebt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005963031, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung S. & B. Salzmann, in Muri bei Bern, CHE-182.240.723, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745041).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Thomas Michael, von Unterseen, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.