Indirizzo
c/o Robert L'Eplattenier
Grund 1892
8878 Quinten
Informazioni su Stiftung pro Quinten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung pro Quinten
- Stiftung pro Quinten ha sede a Quinten ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 16.08.1988 e ha 7 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 13.03.2023.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-101.921.972.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Mathias Grimm,
Robert Arno L'Eplattenier,
Nicole Allemann-Grun,
Margit Bärlocher,
Alois Janser
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.08.1988
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Quarten
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.028.861-5
IDI/IVA
CHE-101.921.972
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung des Dorfbildes Quinten unter Berücksichtigung eines tragbaren Zonenplanes. Im Weiteren bezweckt sie bei Körperschaften, Unternehmungen und Privatpersonen Mittel für eine fachgerechte Restaurierung und den notwendigen Unterhalt sowie den An- und Umbau erhaltungswürdiger Liegenschaften zu sammeln und zu verwalten; für baldige Restaurierung, die unter der Leitung der kantonalen Denkmalpflege erfolgt, besorgt zu sein; alles vorzukehren, was zur Erhaltung und Sicherung eines autofreien Dorfes notwendig ist; Bestrebungen zu unterstützen, die der Erhaltung des Dorfbildes durch die Renovation, Mehrkosten und Transporte etc. sowie der Revitalisierung des Dorfbildes dienen; zur Erreichung des Zweckes kann die Stiftung erhaltenswürdige Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Glarus | 09.11.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung pro Quinten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005698864, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung pro Quinten, in Quarten, CHE-101.921.972, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nay, Marcus Anton, von Trun, in Quinten (Quarten), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Mathias, von Hinwil, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005523152, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung pro Quinten, in Flums, CHE-101.921.972, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005203099).
Urkundenänderung:
29.03.2022.
Sitz neu:
Quarten.
Domizil neu:
c/o Robert L'Eplattenier, Grund 1892, 8878 Quinten.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung des Dorfbildes Quinten unter Berücksichtigung eines tragbaren Zonenplanes. Im Weiteren bezweckt sie bei Körperschaften, Unternehmungen und Privatpersonen Mittel für eine fachgerechte Restaurierung und den notwendigen Unterhalt sowie den An- und Umbau erhaltungswürdiger Liegenschaften zu sammeln und zu verwalten;
für baldige Restaurierung, die unter der Leitung der kantonalen Denkmalpflege erfolgt, besorgt zu sein;
alles vorzukehren, was zur Erhaltung und Sicherung eines autofreien Dorfes notwendig ist;
Bestrebungen zu unterstützen, die der Erhaltung des Dorfbildes durch die Renovation, Mehrkosten und Transporte etc. sowie der Revitalisierung des Dorfbildes dienen;
zur Erreichung des Zweckes kann die Stiftung erhaltenswürdige Liegenschaften erwerben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janser, Martin, von Quarten, in Sargans, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
L'Eplattenier, Robert, von Wetzikon (ZH), in Bäretswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005203099, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung pro Quinten, in Flums, CHE-101.921.972, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870288).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humm, Rosalia, von Zürich, in Flums, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janser, Martin, von Quarten, in Sargans, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Allemann-Grun, Nicole, von Liesberg, in Walenstadt, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-314.312.594), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-160.9.002.983-4)]. [Anpassung der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften sowie Anpassung der RS aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [Anpassung von Frau Allemann-Grun aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.