Informazioni su Robert Arno L'Eplattenier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Arno L'Eplattenier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005569522, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gasenzer AG, Prüf- und Messtechnik, in Hinwil, CHE-244.186.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
L'Eplattenier, Robert Arno, von Val-de-Ruz, Greng und Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Sascha, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härz, Cornelia, von Amden, in Gommiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005569523, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gasenzer Handels AG, Prüf- und Messgeräte, in Hinwil, CHE-106.951.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
L'Eplattenier, Robert Arno, von Val-de-Ruz, Greng und Wetzikon (ZH), in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Corinne Rosmarie, von Wetzikon ZH, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janser, Martin Alois, von Quarten, in Sargans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Sascha, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyermann, Stefan, von Madiswil, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
L'Eplattenier geb. Gasenzer, Rosmarie, von Wetzikon (ZH), Greng und Val-de-Ruz, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faoro, Maria Charlotte, von Aeschi (SO), in Subingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härz, Cornelia, von Amden, in Gommiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005094041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gasenzer Handels AG, Prüf- und Messgeräte, in Hinwil, CHE-106.951.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, S.0, Publ. 2957819).
Statutenänderung:
09.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.10.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.01.2021 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
L'Eplattenier, Robert Arno, von Val-de-Ruz, Greng und Wetzikon (ZH), in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wetzikon (ZH)].