Indirizzo
c/o FSKB - Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie
Schwanengasse 12
3011 Bern
Informazioni su Stiftung Natur & Wirtschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Natur & Wirtschaft
- Stiftung Natur & Wirtschaft con sede a Bern è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung Natur & Wirtschaft è attiva.
- Stiftung Natur & Wirtschaft è stata costituita nel 30.01.1997.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 01.09.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-109.831.812.
- Ali Barber Inh. Ali, Baustoff Kreislauf Schweiz, Stiftung Landschaft und Kies sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
lic. iur. Beat Flach,
Tobias Meyer,
David Mastrogiacomo,
Heidi Oswald,
Johann Emanuel Romang
i più recenti aventi diritto di firma
lic. iur. Beat Flach,
Tobias Meyer,
David Mastrogiacomo,
Heidi Oswald,
Johann Emanuel Romang
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.01.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.010.221-8
IDI/IVA
CHE-109.831.812
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Landesweite Förderung von naturnahen Arealen in der ganzen Schweiz, insbesondere von naturnahen Arealen von Fabrikations-, Gewerbe- und Handelsbetrieben im Siedlungsgebiet; Einsetzung ihrer Mittel insbesondere in den Bereichen Information, Motivation und Weiterbildung sowie in Pilotprojekten und konzeptionellen Arbeiten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SPIEGEL TREUHAND AG | Kappel (SO) | 01.09.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 22.03.2012 | 31.08.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Natur & Wirtschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005828579, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Natur & Wirtschaft, in Bern, CHE-109.831.812, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Kappel SO, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004600757, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Natur & Wirtschaft, in Bern, CHE-109.831.812, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häsler, Christine, von Lütschental, in Burglauenen (Grindelwald), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solinger, Markus, von Val Müstair, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flach, Beat, von Maur, in Auenstein, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Tobias, von Villmergen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3774875, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Natur & Wirtschaft, in Bern, CHE-109.831.812, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605024).
Domizil neu:
c/o FSKB - Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie, Schwanengasse 12, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Rudolf Anton, von Romoos, in Romoos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stulz, Franz-Sepp, von Tafers, in Tafers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Urs Werner, von Kirchlindach, in Elsau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, Christine, von Lütschental, in Burglauenen (Grindelwald), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mastrogiacomo, David, von Givisiez, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Heidi, von Ilanz/Glion, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richard, Peter, von Affoltern im Emmental, in Matzingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Romang, Johann Emanuel, genannt Hans, von Gsteig, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solinger, Markus, von Val Müstair, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weder, Martin, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.