Informazioni su lic. iur. Beat Flach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome lic. iur. Beat Flach
Ultimi comunicati FUSC: lic. iur. Beat Flach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005978410, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), in Zürich, CHE-105.955.734, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Niederglatt, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flach, Beat, von Maur, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005176595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), in Zürich, CHE-105.955.734, Verein (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072239).
Statutenänderung:
23.05.2014. 24.04.2020. 23.04.2021.
Zweck neu:
Der SIA vereinigt Berufsleute aus Ingenieurwesen, Architektur und Wissenschaften verwandter Ausrichtung mit universitärer oder gleichwertiger Ausbildung. Ziel des SIA ist die Förderung von Ingenieurwesen, Architektur und anderen wissenschaftlichen Disziplinen aus den Bereichen Bau, Technik und Umwelt. Er bekräftigt deren kulturelle, soziale wie wirtschaftliche Bedeutung und fördert das kreative und innovative Schaffen der dahinter stehenden Fachleute sowie deren Streben nach Qualität. Der SIA fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Durch sein Wirken als massgebende schweizerische Berufsorganisation stellt er den Kontakt unter seinen Mitgliedern und zu den Behörden, zur Wirtschaft, zu den Bildungsinstitutionen und zur Öffentlichkeit sicher. Der SIA fördert das Bewusstsein für die Gleichwertigkeit der Geschlechter mit dem Ziel der Erreichung eines Kulturwandels in der Arbeitswelt und in den Ausbildungsinstitutionen. Er engagiert sich für gleiche Chancen in Wirtschaft und Wissenschaft sowie für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zu diesem Zweck bildet er ein Netzwerk, dem sich alle Mitglieder des SIA anschliessen können.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadosch, Stefan, von Vaz/Obervaz, in Bergdietikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alexander-David, Manijè, von Locarno, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maffioletti, Walter, von Airolo, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luebkeman, Chris, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oulevey, Alain, von Lucens, in Bussigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flach, Beat, von Maur, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004904695, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, in Bern, CHE-107.818.427, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004591648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Lukas, von Hochdorf und Hohenrain, in Rosshäusern (Mühleberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold, Heinz, von Oberdiessbach, in Schinznach Bad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Werner, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Adrian, von Luzern und Dietwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Storelli, Cristiana, von Brissago, in Bellinzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Kurt Willy, von Herbetswil, in Solothurn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forster, Erika, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cramer, Robert Christian Peter, von Zürich, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Flach, Beat, von Maur, in Auenstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gadea Miguel, Rachele, von Cevio, in Maggia, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisi, Barbara, von Olten, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jans, Beat, von Riehen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jerjen, Damian, von Ausserberg, in Termen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz Büchi, Stefan, von Erlen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Frank Urs, von Walterswil (SO), in Rüttenen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rumley, Pierre-Alain, von Val-de-Travers, in Couvet (Val-de-Travers), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zumbühl, Ferdinand, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler Revision AG (CHE-111.733.828), in Köniz, Revisionsstelle;
Grossenbacher, Franziska, von Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.