Informazioni su Stiftung Mühle Otelfingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Mühle Otelfingen
- Stiftung Mühle Otelfingen con sede a Otelfingen è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle biblioteche e musei». Stiftung Mühle Otelfingen è attiva.
- La dirigenza è composta di 10 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 18.07.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Stiftung Mühle Otelfingen è iscritta con l’IDI CHE-109.672.413.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Barbara Rebekka Hänggi-Bräm,
Dominique Christian Huber,
Dr. Felix Rudolf Althaus,
Britta Roth,
Wolfgang Wörnhard
i più recenti aventi diritto di firma
Barbara Rebekka Hänggi-Bräm,
Dominique Christian Huber,
Dr. Felix Rudolf Althaus,
Britta Roth,
Wolfgang Wörnhard
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.2001
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Otelfingen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.932-4
IDI/IVA
CHE-109.672.413
Ramo economico
Esercizio delle biblioteche e musei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
1) Das Hauptgebäude (Mühle) aussen und innen im Zustand zu erhalten, wie es sich seit der Renovation von 1968/69 bis heute präsentiert. Geringfügige Aenderungen sind ausschliesslich im Rahmen des Vertrages mit der Kantonalen Baudirektion und nach Absprache mit der Kantonalen Denkmalpflege möglich. Zudem bedarf es der Einstimmigkeit des Stiftungsrates. 2) Die Hofstatt mit den drei sie bildenden Gebäulichkeiten zu erhalten. Das Oekonomiegebäude unter Berücksichtigung des Vertrages mit der Denkmalpflege den Bedürfnissen der Stiftung anzupassen. Den Weinkeller (von 1703) und im wesentlichen die Fassaden zu erhalten; auf dem gesamten Areal der Unteren Mühle kulturelle Anlässe und Tätigkeiten, auch kulinarischer Natur, im weitesten Sinne zu ermöglichen und zu fördern, die Gebäulichkeiten der Oeffentlichkeit zu entsprechender Nutzung zur Verfügung zu stellen und allgemein einer lebhaften, aufbauenden Kultur förderlich zu sein.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner Revisions AG | Baden | 30.11.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hans Ulrich Giezendanner, Dr.oec.publ., dipl. Wirtschaftsprüfer | Rüschlikon | 13.08.2015 | 29.11.2021 | |
GIEZENDANNER Audit & Consulting GmbH in Liquidation | Rüschlikon | 27.05.2011 | 12.08.2015 | |
Furttal Treuhand AG | Otelfingen | 02.05.2007 | 16.05.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Mühle Otelfingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005797636, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Mühle Otelfingen, in Otelfingen, CHE-109.672.413, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dominique Christian, von Häggenschwil, in Otelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Barbara Rebekka, von Otelfingen, in Boppelsen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005345211, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Mühle Otelfingen, in Otelfingen, CHE-109.672.413, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004649803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag Gieriet, Vera, von Domat/Ems, in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hans Ulrich Giezendanner, Dr. oec. publ., dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-113.845.527), in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Felix, von Langnau im Emmental, in Otelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng und Partner Revisions AG (CHE-103.371.568), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004649803, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Mühle Otelfingen, in Otelfingen, CHE-109.672.413, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382503).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Britta, von Wangen an der Aare, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.