Indirizzo
c/o Joss Treuhand AG
Bollstrasse 61
3076 Worb
Informazioni su STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler
- STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Worb.
- La dirigenza dell’Organizzazione STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 12.05.1973.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.09.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-102.010.010.
- 2M Baumanagement AG, Aebi's Holding AG, aR solutions GmbH hanno lo stesso indirizzo come STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Urs Beat Blaser,
Dr. André Rolf Nussbaumer,
Felix Anton Burger,
Bernhard Joss
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Beat Blaser,
Dr. André Rolf Nussbaumer,
Felix Anton Burger,
Bernhard Joss
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.1973
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Worb
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.009.303-2
IDI/IVA
CHE-102.010.010
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Ausführung der in der letzten Willensordnung von Fräulein Martha Bigler dem eingesetzten Erben auferlegten Verpflichtungen, das ganze Nachlassvermögen gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken zuzuführen, insbesondere die Erhaltung und Beschaffung von Wohnraum für ältere Menschen oder andere Personen, deren eigene Mittel nicht ausreichen um ihnen eine angemessene Wohnstätte zu ermöglichen. Die Stiftung kann ihr Vermögen oder den Ertrag aus demselben auch einsetzen für die Ausrichtung von Beiträgen an gemeinnützige Institutionen mit gleicher oder ähnlicher Zweckbestimmung, welche Bund, Kanton oder Gemeinden in der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe unterstützen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling | Worb | 14.03.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004984149, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler, in Worb, CHE-102.010.010, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Deisswil bei Stettlen (Stettlen), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, Bernhard, von Arni (BE), in Stettlen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten , mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten ];
Blaser, Urs Beat, von Bern, in Biglen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 3206451, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler, in Worb, CHE-102.010.010, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Marcel, von Eggersriet, in Stettlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Stucki, Beat, von Linden, in Rüfenacht BE (Worb), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, André Rolf Dr., von Matzendorf, in Boll (Vechigen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Felix Anton, von Zürich, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2004429, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler, in Worb, CHE-102.010.010, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6651272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling (CHE-104.804.127), in Worb, Revisionsstelle [bisher: Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.