Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Stiftung Klartext in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.1988
Cancellazione dal registro delle imprese
25.11.2016
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.016.990-7
IDI/IVA
CHE-110.379.486
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herausgabe des Medienmagazins "Klartext".
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mannhart + Fehr Treuhand AG | Schaffhausen | 20.01.2010 | 24.11.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Klartext
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Klartext in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3184013, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Klartext in Liquidation, in Bern, CHE-110.379.486, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7075384). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gemäss rechtskräftiger Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 30.04.2015 gelöscht.
Numero di pubblicazione: 7075384, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Klartext, in Bern, CH-035.7.016.990-7, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6649388).
Name neu:
Stiftung Klartext in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 24.10.2012 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Adrian, von Richterswil, in Wädenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Jürg M., von Oftringen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ganz-Blättler, Ursula, von Hergiswil NW, in Castagnola (Lugano), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Judith, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klein, Philippe, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luckner, Silvia, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Emil, von Fischingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdin Garbagnati, Marianne, von Stein am Rhein, in Zürich, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott, Bernhard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6649388, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Klartext, in Bern, CH-035.7.016.990-7, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 6, Publ. 5450036).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].