Informazioni su Marianne Erdin Garbagnati
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Erdin Garbagnati
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7075384, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Klartext, in Bern, CH-035.7.016.990-7, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6649388).
Name neu:
Stiftung Klartext in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 24.10.2012 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Adrian, von Richterswil, in Wädenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Jürg M., von Oftringen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ganz-Blättler, Ursula, von Hergiswil NW, in Castagnola (Lugano), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Judith, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klein, Philippe, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luckner, Silvia, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Emil, von Fischingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdin Garbagnati, Marianne, von Stein am Rhein, in Zürich, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott, Bernhard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 907708, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medizinjournalismus + Medientraining, M. Erdin Garbagnati, in Zürich, Ausserdorfstrasse 49, 8052 Zürich, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Berichterstattung auf dem Gebiet der Medizin und Gesundheit sowie Kommunikationsarbeit im Spitalbereich, insbesondere für Ärzte und Pflegepersonal.
Eingetragene Personen:
Erdin Garbagnati, Marianne, von Stein am Rhein, in Zürich, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Klartext, in B e r n , Herausgabe des Medienmagazins "Klartext", Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.1994, S. 170).
Urkundenänderung:
2.05.2000.
Domizil neu:
Monbijoustrasse 33, 3000 Bern 14.
Adresse der Verwaltung neu:
c/o Marianne Erdin Garbagnati, Ausserdorfstrasse 49, 8052 Zürich.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däpp, Heinz, von Oppligen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Kuhn, Marie-Josée, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdin Garbagnati, Marianne, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Rolf, von Basel und Gretzenbach, in Wil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.