Informazioni su Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich
- Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich a Zürich è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich è composta da 9 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 05.11.2019.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.202.037.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Georgios Pothos,
Catherine Foskolos,
Dionysios Kopitsis,
Nikolaos Lavvas,
Dr. Dimitrios Tonis
i più recenti aventi diritto di firma
Georgios Pothos,
Catherine Foskolos,
Dionysios Kopitsis,
Nikolaos Lavvas,
Dr. Dimitrios Tonis
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.1978
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.247-5
IDI/IVA
CHE-110.202.037
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bereitstellung von Mitteln für die Ausübung der griechisch-orthodoxen Seelsorge, die Errichtung und den Unterhalt der für den Gottesdienst und die Seelsorge benötigten Gebäude und Einrichtungen für die griechisch-orthodoxen Gläubigen in dem vom Metropoliten bestimmten Teil der Schweiz.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004752243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich, in Zürich, CHE-110.202.037, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lavvas, Nikolaos, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pothos, Georgios, von Pregny-Chambésy, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004524471, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich, in Zürich, CHE-110.202.037, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pavlides, Pavlos, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pothos, Georgios, von Pregny-Chambésy, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4007517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Griechisch-Orthodoxe Kirche Zürich, in Zürich, CHE-110.202.037, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopitsis, Dionysios, von Wohlen (AG), in Niederrohrdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Foskolos, Catherine, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lavvas, Nikolaos, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.