Informazioni su Stiftung Ausbildung KBB
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Ausbildung KBB
- Stiftung Ausbildung KBB da Bern opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 8 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 15.08.2023.
- Stiftung Ausbildung KBB è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-304.529.442.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Martin Stauffer,
André Fasnacht,
Ulrich Schlunegger,
André Künti,
Barbara Pulfer
i più recenti aventi diritto di firma
Martin Stauffer,
André Fasnacht,
Ulrich Schlunegger,
André Künti,
Barbara Pulfer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.2013
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.058.042-6
IDI/IVA
CHE-304.529.442
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern, Angestellten, Mitarbeitenden und Lernenden des Kantonal-Bernischen Baumeisterverbandes (KBB) und von Holzbau Schweiz Sektion Bern. Zur Erreichung dieses Zweckes darf die Stiftung Ausbildungszentren erwerben, bauen, unterhalten, mieten und vermieten und Wohnmöglichkeiten anbieten. Die Ausdehnung der Zweckbestimmung auf andere Berufsgruppen, wird vorbehalten. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen. Des Weiteren darf sie sich an anderen Gesellschaften beteiligen, die dem Stiftungszweck entsprechende Aufgaben wahrnehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kancz AG Consulting & Treuhand | Bern | 23.01.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RoRa Treuhand + Revisions AG | Steffisburg | 01.02.2018 | 22.01.2019 | |
KMU-Revisionen AG | Bern | 20.04.2015 | 31.01.2018 | |
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf | Burgdorf | 09.09.2013 | 19.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Ausbildung KBB
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005816503, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Ausbildung KBB, in Bern, CHE-304.529.442, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Thomas, von Walperswil, in Walperswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Martin, von Safnern, in Büren an der Aare, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005479666, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Ausbildung KBB, in Bern, CHE-304.529.442, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111921).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 19, 3000 Bern 6].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasnacht, André, von Muntelier, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005111921, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Ausbildung KBB, in Bern, CHE-304.529.442, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werren, Marc, von Zweisimmen, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Thomas, von Walperswil, in Walperswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlunegger, Ulrich, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.