Informazioni su Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf
- Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf è una Società anonima con sede a Burgdorf. Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf appartiene al settore «Servizi fiduciari» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 23.05.1979 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 22.12.2017.
- Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-101.693.469.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.05.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.002.980-3
IDI/IVA
CHE-101.693.469
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Treuhandleistungen wie insbesondere Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung, Gesellschaftsgründungen und -umwandlungen, Erstellung von Gutachten, Durchführung von Revisionen, Führen von Buchhaltungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und weiterveräussern, Darlehen aufnehmen oder gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bättig Treuhand AG | Luzern | 30.10.2008 | 01.05.2017 | |
Ernst AG Buchführung & Treuhand | Thun | <2004 | 29.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3951055, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-101.693.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässle, Verena, von Winterthur, in Langnau im Emmental, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Markus Walter, von Münchenbuchsee, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3497421, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-101.693.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857763).
Statutenänderung:
17.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Treuhandleistungen wie insbesondere Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung, Gesellschaftsgründungen und -umwandlungen, Erstellung von Gutachten, Durchführung von Revisionen, Führen von Buchhaltungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und weiterveräussern, Darlehen aufnehmen oder gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 17.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2857763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-101.693.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gempeler, Viktoria, von Diemtigen, in Thun, mit Einzelunterschrift;
Ambühl, Heidi, von Sigriswil, in Uetendorf, mit Einzelunterschrift;
Fröhlich, Christian, von Bülach, in Hilterfingen, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.