Informazioni su Staufer & Hasler Architekten AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Staufer & Hasler Architekten AG
- Staufer & Hasler Architekten AG ha sede a Frauenfeld ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.04.2005.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.06.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-112.328.560.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Eisenbeiz GmbH, Fevesta Wohnbau AG, Genossenschaft Eisenwerk Frauenfeld.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Emil Häberlin-Frei,
Rico Lauper,
Thomas Hasler,
Astrid Staufer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.018.114-8
IDI/IVA
CHE-112.328.560
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Architektur-Dienstleistungen für Hoch-, Tief-, öffentliche und private Bauten, insbesondere Beratung, Kostenplanung, Projektierung und Umsetzung solcher Bauvorhaben, sowie Entwicklung, Vermittlung und Handel von und mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Kapitalanlagen halten und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 03.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rolf Eggenberger & Partner AG | Grabs | 17.07.2018 | 02.06.2024 | |
Linth Treuhand AG | Rorschach | 28.04.2005 | 16.07.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Staufer & Hasler Architekten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046736, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Staufer & Hasler Architekten AG, in Frauenfeld, CHE-112.328.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005577384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rolf Eggenberger & Partner AG (CHE-101.645.393), in Grabs, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005577384, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Staufer & Hasler Architekten AG, in Frauenfeld, CHE-112.328.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4363769). [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Thomas, von Lommis, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Häberlin, Emil, von Lengwil, in Illighausen (Lengwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Staufer, Astrid, von Birrwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lauper, Rico, von Schüpfen, in Bottighofen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4363769, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Staufer & Hasler Architekten AG, in Frauenfeld, CHE-112.328.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2014, Publ. 1441945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linth Treuhand- und Revisions-AG, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rolf Eggenberger & Partner AG (CHE-101.645.393), in Grabs, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.