Informazioni su SSP & Partner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SSP & Partner AG
- SSP & Partner AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Luzern.
- La dirigenza dell’azienda SSP & Partner AG è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.05.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-114.604.239.
- Aziende con lo stesso indirizzo: A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.064.356-6
IDI/IVA
CHE-114.604.239
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen in der Unternehmungsberatung; Managementservices; Beteiligungen; Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz; Abschliessung von Darlehensverträgen; Handel mit sowie Import und Export von Waren.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SSP & Partner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005176833, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SSP & Partner AG, in Luzern, CHE-114.604.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, S.0, Publ. 1968267).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 1968267, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SSP & Partner AG, in Luzern, CHE-114.604.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 11, Publ. 5670862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Armin W., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schander, Anatol, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaubert, Nelly, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5670862, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SSP & Partner AG, bisher in Buchs SG, CH-320.3.064.356-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 13).
Statutenänderung:
31.03.2010.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Unternehmungsberatung;
Managementservices;
Beteiligungen;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz;
Abschliessung von Darlehensverträgen;
Handel mit sowie Import und Export von Waren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
[Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner, Nikolaus, von Feldis, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sachmpazidis, Polykarpos, griechischer Staatsangehöriger, in Mineralnie Wodi (RU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yevgen, Pfennig, ukrainischer Staatsangehöriger, in Thedinghausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sachmpazidis, Zosimos, griechischer Staatsangehöriger, in Mineralnie Wodi (RU), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Armin W., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schander, Anatol, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.