Informazioni su SSM Schärer Schweiter Mettler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SSM Schärer Schweiter Mettler AG
- SSM Schärer Schweiter Mettler AG ha sede a Wädenswil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di altre macchine».
- SSM Schärer Schweiter Mettler AG è stata costituita nel 08.02.1989.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 08.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- SSM Schärer Schweiter Mettler AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-106.416.658.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda SSM Schärer Schweiter Mettler AG.
- 12 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: ANOPRINT GmbH, Artecal GmbH, DIGITCON GmbH.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Peter Hans Müller,
Serge Erwin Entleitner,
Ernst Andreas Maurer
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Sandro Meier,
Roman Haefeli,
Markus Beat Baumann,
Maximilian Kauschke,
Peter Hans Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.02.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wädenswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.923.278-0
IDI/IVA
CHE-106.416.658
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Service von sowie Handel mit Maschinen, insbesondere Textilmaschinen, sowie Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang; kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 05.07.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 11.10.2017 | 04.07.2023 | |
Deloitte AG | Zürich | <2004 | 10.10.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SSM Schärer Schweiter Mettler SA
- SSM Schärer Schweiter Mettler Ltd
- Schärer Schweiter Mettler AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
09.02.1996 | attivo | 11139/1995 | |
SSM 3D-WINDING | 13.03.2012 | cancellata | 62185/2011 |
Ultimi comunicati FUSC: SSM Schärer Schweiter Mettler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077873, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SSM Schärer Schweiter Mettler AG, in Wädenswil, CHE-106.416.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2024, Publ. 1005972401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mori, Marco Stefano, von Grossaffoltern, in Winznau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Sandro, von Eglisau, in Diessenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005972401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SSM Schärer Schweiter Mettler AG, in Wädenswil, CHE-106.416.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005916560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olofsson, Per Olof Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Roman, von Mümliswil-Ramiswil, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005916560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SSM Schärer Schweiter Mettler AG, in Wädenswil, CHE-106.416.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786673).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Markus, von Niederglatt, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.